Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Svend Per Marcus Grünbaum
1919 - 1990 (70 år)
Generation: 1
Generation: 2
1. Svend Per Marcus Grünbaum blev født den 8 dec. 1919 i MT København, Sokkelund, København; døde den 18 jul. 1990; blev begravet i jul. 1990 i Århus, Risskov Kirkegård. Andre Begivenheder og Egenskaber:
- Også kaldet: Svend Marcus Garsing
- Beskæftigelse: 1940, Maglegård, Sokkelund, København; Kommis; Adresse:
Ingersvej 20 - Navneændring: ca. 1941
- Beskæftigelse: 1943, Maglegård, Sokkelund, København; Løjtnant; Adresse:
Ingersvej 20 - Beskæftigelse: 1972; Grosserer
- Beskæftigelse: 1976, Egå, Øster Lisbjerg, Randers; Direktør; Adresse:
Perlevej 7
Notater:
Fødsel:
FT 1940, Ops. 52, Gentofte, Ingersvej 20.
Beskæftigelse:
FT 1940, Ingersvej 20, Gentofte: Grünbaum, HELMA Elvira (Midlertidigt fraværende) Afholdshotellet Aalborg, 15/1 01 Hellerup, (viet) 24/11 1933, Husmoder. Midlertidig Beskæftigelse paa det Stat. Departement. Med ægtefælle Grünbaum, PHILIP Michael (Midlertidigt fraværende) Afholdshotellet Aalborg, 28/7 90 Randers, Husfader, Agent Grosserer, Slips Unionen, Vesterbrogade 34, og Grünbaum, SVEND Marcus ((Midlertidigt fraværende) Rytterikassernen Næstved, 8/12 19 København, Barn, Manufakturkommis, p.t Soldat).
Navneændring:
Faderen tog navneforandring til Garsing 18 Jun 1941 (Københavns Amts Nordre Birk). Medlem af Den Danske Brigade som Svend marcus Garsing. Ved død anvendt familienavn Grünbaum.
Beskæftigelse:
Ved reg. som flygtning i Sverige 3 Oct 1943. Ugift, studentereksamen, militær uddannelse.
Svend Marcus Garsing, Kornet, Sekondløjtnant (midlertidig) ved den Danske Brigade 1945, 5. Bataillon (Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden, G-102; Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger., G-20).
FT 1940: soldat ved Rytterikassernen i Næstved.
Beskæftigelse:
Partrederi (Svend P.M. Grünbaum, grosserer; Kurt V. Meisner, forretningsfører; Ole Christen Tranberg) (Danmark)
Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Partrederi (Svend P.M. Grünbaum, grosserer; Kurt V. Meisner, forretningsfører; Ole Christen Tranberg), ... Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.: Havskum II (1972-1974)
Beskæftigelse:
SVEND GRÜNBAUM ApS, TvangsoplØst. Incorporation Date 1 December 1976. Dissolution Date: 16 March 1995: Anpartsselskab, Perlevej 7, Egå, 8250, Denmark.
CvrApi:" Selskabets formål er at drive handels- og agenturvirksomhed."
Død:
1919-12-08, 1990-07-18, Svend Per Marcus Grünbaum, Tvedvej 6, 8240 Risskov.
Begravet:
R UV 00 0145, sammen med ægtefællen.Familie/Ægtefælle/Partner: Lise Hartoft. Lise blev født den 28 jun. 1926 i Frederiksberg, Sokkelund, København; blev døbt den 24 aug. 1926 i Mariendal, Sokkelund, København; døde den 7 dec. 2012; blev begravet i 2012 i Århus, Risskov Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Nulevende
Generation: 2