Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Jørgen Wolsgaard-Iversen
1929 - 1969 (39 år)
Generation: 1
Generation: 2
1. Jørgen Wolsgaard-Iversen blev født den 5 jul. 1929 i Anna, Sokkelund, København; blev døbt den 2 dec. 1930 i Sundby, Sokkelund, København; døde den 10 maj 1969 i Mogenstrup, Hammer, Præstø; blev begravet den 20 maj 1969 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg. Andre Begivenheder og Egenskaber:
- Beskæftigelse: 1958, Kastrup, Sokkelund, København; Telegrafist; Adresse:
Oberst Kochs Allé 12 - Beskæftigelse: 1965, Farum, Ølstykke, Frederiksborg; Direktør; Adresse:
Kastanie Allé 34
Notater:
Fødsel:
Ugift Ellen Margrethe Christensen. født i København Fødselsstiftelsen 25 Oct 1902. Indgået ægteskab i Sundby Kirke 15 Nov 1930 med Barnets Fader Ingeniør Poul Wolsgaard Iversen.
Beskæftigelse:
Ved barns fødsel 1958: Radiotelegrafist.
Beskæftigelse:
KB ved død: Direktør, Kastanie Allé 34.
Register-nr. 36.466: „Brøchner-Mortensen & Wolsgaard Iversen AIS", hvis formål er at bygge, købe og sælge faste ejendomme, drive handel, industri, udlejning, hotelvirksomhed, aerotransport, skibsfart og anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og/eller udland. Selskabet er berettiget til at anbringe sin formue i obligationer og aktier. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Iversen & Elmenhoff-Nielsen A/S" reg.- n nr. 32.336), har hovedkontor i Farum kommune; dets vedtægter er af 15. oktober 1961 med ændringer senest af 12. april I 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.0000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionnærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: entreprenør Jørgen Wolsgaard Iversen. I fru Alice Iversen, begge af Kastanie Allé 34, fru Ruth Elmenhoff-Nielsen, Kastanie Allé 32, alle af Farum, tømmerhandler Hans Brøchner-Mortensen, fru Bergliot ] Brøchner-Mortensen, begge af Vingårds Allé 55, Hellerup. Direktører: nævnte Jørgen Wolsgaard Iversen, Hans Brøchner Mortensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør, ved afhændelse og pantsætning af last ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Samt øvrige selskaber: Register-nummer 36.467: „Wolsgaard Iversen & Co. AIS", hvis formål er at bygge, købe og sælge faste ejendomme, drive handel, industri, udlejning, herunder hotelvirksomhed, aerotransport, skibsfart og anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og/eller udland. Register-nummer 32.336: „Iversen & Elmenhoff-Nielsen AIS" af Farum kommune. egister-nummer 35.746: „als matr. nr. 14 ci af Farum" af Farum kommune. Under 17. marts og 12. april 1965
Død:
d.: Mark i Blangslev, Mogenstrup sogn.
Begravet:
GK GK 0696-0697Jørgen blev gift med Alice Johansen den 3 jul. 1957 i København, Københavns Rådhus. Alice blev født den 8 nov. 1934 i Garnison, Sokkelund, København; blev døbt den 17 feb. 1935 i Christian, Sokkelund, København; døde den 19 apr. 2019; blev begravet den 27 apr. 2019. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Nulevende
- Beskæftigelse: 1958, Kastrup, Sokkelund, København; Telegrafist; Adresse:
Generation: 2