Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Nielsine Helene Nielsen
1876 - 1954 (77 år)1. Nielsine Helene Nielsen blev født den 21 maj 1876 i Vester Tostrup, Rinds, Viborg; blev døbt den 11 jun. 1876 i Vester Tostrup, Rinds, Viborg; døde den 23 apr. 1954. Notater:
Fødsel:
Datter af Skolelærer og Kirkesanger Jens Grønning Nielsen af Thostrup og Hustru Larsine Jacobsen, 31 Aar gl.
Død:
Sidste bopæl samt d. i Københavns Kommune.
Nielsine blev gift med Georg Green-Andersen den 19 aug. 1903. Georg (søn af Rasmus Georg Alexander Andersen og Emma Jacobine Wæver) blev født den 29 aug. 1871 i Brarup, Falsters Nørre, Maribo; blev døbt den 29 okt. 1871 i Brarup, Falsters Nørre, Maribo; døde den 12 apr. 1932. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Alexis Green-Andersen blev født den 21 jun. 1904 i Esbjerg, Skast, Ribe; blev døbt den 24 sep. 1904 i Esbjerg Vor Frelser, Skast, Ribe; døde den 31 mar. 1965 i Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø; blev begravet den 6 apr. 1965 i Bispebjerg, Bispebjerg Krematorium.
- 3. Inger Green-Andersen blev født den 6 jun. 1907 i Slagelse, Slagelse, Sorø; blev døbt den 13 sep. 1907 i Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø.
- 4. Knud Green-Andersen blev født den 29 apr. 1912 i Slagelse, Slagelse, Sorø; blev døbt den 25 jun. 1912 i Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø.
Generation: 2
2. Alexis Green-Andersen (1.Nielsine1) blev født den 21 jun. 1904 i Esbjerg, Skast, Ribe; blev døbt den 24 sep. 1904 i Esbjerg Vor Frelser, Skast, Ribe; døde den 31 mar. 1965 i Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø; blev begravet den 6 apr. 1965 i Bispebjerg, Bispebjerg Krematorium. Andre Begivenheder og Egenskaber:
- Beskæftigelse: 1934, Christian, Sokkelund, København; Sekretær; Adresse:
Amager Boulevard 129, København S - Beskæftigelse: 1950, Holmen, Sokkelund, København; Landsretssagfører; Adresse:
Peder Skramsgade 7, København K
Notater:
Gift 2: 18 Mar 1950, Hellebæk med Alita Margrethe Borberg (3 Jun 1907, Sankt Andreas, København - 6 May 1987, brgr. Søllerød).
Anita Borberg:
Gift 1: 8 Aug 1927, Rørvig med sparekasseassistent Paul Erik de Renouard. Skilsmisse 28 Mar 1934. Barn i ægteskabet: Pierre Louis.
Gift 2: 9 Maj 1934, Københavns Rådhus, med fuldmægtig, senere landsretssagfører Sven Simonsen. Skilsmisse 4 Maj 1946. Barn i ægteskabet: Nina Agnete.
Beskæftigelse:
Ved vielsen: Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder, Cand.jur.
Beskæftigelse:
Ved vielsen til Alita Borberg, 1950: Landsretssagfører.
Beskikket som advokat 1937.
Begravet:
Slagelse Krematorium. Ingen jordpåkastelse. Urnen nedsat Bispebjerg Krematoriums urnehal 1 Jun 1965.Alexis blev gift med Grete Vibeke Kate Mielche den 15 aug. 1934 i Juelsminde, Bjerre, Vejle. Grete blev født den 23 jul. 1908 i Sankt Jacob, Sokkelund, København; blev døbt cirka 1908 i Frihavn, Sokkelund, København. [Gruppeskema] [Familietavle]
- Beskæftigelse: 1934, Christian, Sokkelund, København; Sekretær; Adresse:
3. Inger Green-Andersen (1.Nielsine1) blev født den 6 jun. 1907 i Slagelse, Slagelse, Sorø; blev døbt den 13 sep. 1907 i Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø. Inger blev gift med Fritz Julius Georg Auckenthaler von Thurnstein den 18 jun. 1935 i Frederiksberg Kommune, Sokkelund, København. Fritz blev født den 23 apr. 1906 i Wien, Wien, Østrig. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 5. Nulevende
4. Knud Green-Andersen (1.Nielsine1) blev født den 29 apr. 1912 i Slagelse, Slagelse, Sorø; blev døbt den 25 jun. 1912 i Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø. Andre Begivenheder og Egenskaber:
- Beskæftigelse: 1930, Slagelse, Slagelse, Sorø; Lærling; Adresse:
Sankt Mikkelsgade 2, Slagelse - Beskæftigelse: 1943; Direktør
Notater:
Gift 1 Apr 1949 med Valborg Rasmussen
Levned:
"Student (Sorø) 1930; civiløkonom 1933; sekretær i Magasin du Nord's organisationsafd. 1933-37; direktionssekr. i A/S Schiønning & Arve 1937, underdir. 1943, direktør 1963, adm. direktør 1965-69. Medl. af bestyrelsen og direktør for Arro Plastic A/S, Lundby 1966, indehaver fra 1969. Formand for Plastic-Sammenslutningen 1963-73; medl. af Industrirådet 1964, af bestyrelsen for Rubber Engineering & Products (PTY) Ltd., Durban 1965-69 og Formaplex A/S 1967-69; medl. af bestyrelsen for Dansk Salgs- og Reklameforbund 1966-68; næstformand for Dansk Varedeklarations Nævn 1966-73; 1966 medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og Handelshøjskolens styrelsesråd. " (fra blumensaadt-ingemand.dk, kilde ukendt)
Beskæftigelse:
FT 1930, St Mikkelsgade 2, Slagelse: Green-Andersen, Georg, 29/8 Brarup 1871, Husfader, Sparekassedirektør, Godsforfalter, Sagfører, (Viet) 1903, (Børn, afdøde) 3,0. Med ægtefælle Green-Andersen, Helene (21/5 1876 Thostrup, Husmoder), og Green-Andersen, Knud (Bopæl 5 Nov 1929) Sorø Academie, Kom fra Sorø til denne Bopæl 1/7 1930, 29/4 1912 Slagelse, Barn, Handelslærling, Axelsen og Thomsen Slagelse), samt en husfrøken, og en husassistent.
Beskæftigelse:
"... direktionssekr. i A/S Schiønning & Arve 1937, underdir. 1943, direktør 1963, adm. direktør 1965-69"-- Beskæftigelse: 1930, Slagelse, Slagelse, Sorø; Lærling; Adresse:
Generation: 3